苟正礼是苍溪哪里人,谢瑞武 (成都市委苟正礼是哪里人)
苟正礼的介绍
苟正礼,男,汉族,1962年12月生,四川苍溪人,1985年06月加入中国共产党,1985年07月参加工作,电子科技大学高级管理人员工商管理专业毕业,研究生学历,工商管理硕士学位。现任成都市人民政府副市长、党组成员。
苟正礼的担任职务
资阳市第二次党代会代表,资阳市第一、二届人大代表,成都市第十二届市委委员,成都市第十二次党代会代表,成都市第十五、十六届人大代表。
苟正礼的个人履历
1981.09-1985.07 ,兰州大学汉语言文学专业学习,获文学学士学位;
1985.07-1988.01, 兰州大学校办秘书;
1988.01-1993.04,成都科技大学校办秘书科副科长、科长(其间:1992.03-1993.03借调国家教委直属高校司工作);
1993.04-1993.11,成都科技大学党办副主任;
1993.11-1997.04,成都市委办公厅第三秘书处工作,副处级秘书、副处长;
1997.04-1998.12,***成都市委办公厅调研综合处处长;
1998.12-2000.12,***成都市委常委办副主任(正处级);
2000.12-2004.02,***四川省委办公厅正处级秘书;
2004.02-2004.08,***四川省资阳市委秘书长、办公室主任;
2004.08-2005.08,***四川省资阳市委常委、秘书长、办公室主任;
2005.08-2006.11,***四川省资阳市委常委,简阳市委书记;
2006.11-2007.01,***四川省资阳市委常委,简阳市委书记、市人大常委会主任;
2007.01-2008.08,***四川省资阳市委常委,市政府常务副市长、党组副书记,市行政学院院长;
(2006.06-2008.06,电子科技大学高级管理人员工商管理专业研究生学习,获工商管理硕士学位);
2008.08-2011.11,***四川省资阳市委副书记、秘书长;
2011.11-2011.12,成都市人民政府党组成员;
2011.12- 成都市人民政府副市长、党组成员。
苟正礼是苍溪哪里人
苍溪歧坪登高
向世勇的工作分工
协助副市长苟正礼协调处理工业、信息化、投资促进、科技、安全生产、工业招商引资、民营经济等工作。
版权声明:本文内容由用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。转载请注明出处:https://www.gulizw.com/guli/49199.html