建国后北大之一任校长是谁 (建国后北大之一任校长是谁)
作者:颜延志
在线学习
2023-06-04 20:52:53
阅读:28
1、建国后历任北大校长。
2、?建国后历任北大校长名单。
3、?建国后历任北大校长是谁。
4、建国后第一任北大校长。
以下内容关于《
建国后历任北大校长
》的解答。1.截止到2018年1月,建国之后共有12位北大校长。
2.分别是:汤用彤:1949年5月至1951年9月。
3.马寅初:1951年6月至1960年3月。
4.陆平:1960年3月至1966年6月。
5.周培源:1978年7月至1981年3月。
6.张龙翔:1981年5月至1984年3月。
7.丁石孙:1984年3月至1989年8月。
8.吴树青:1989年8月至1996年8月。
9.陈佳洱:1996年7月至1999年11月。
10.许智宏:1999年12月至2008年11月。
11.周其凤:2008年11月至2013年担任。
12.王恩哥:2013年至2015年02月。
13.林建华:2015年02月至今。
总结:以上就是编辑:【真爱无敌】整理原创关于《
建国后北大第一任校长是谁
》优质内容解答希望能帮到您。版权声明:本文内容由用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。转载请注明出处:https://www.gulizw.com/guli/213577.html