阜新八大矿矿长 (杨宝桐八大矿矿长)
各位网友们好,相信很多人对阜新八大矿矿长都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于阜新八大矿矿长以及阜新矿务局八大矿名称的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!
本文目录一览
梁金发的个人简历
梁金发,1954年8月出生,***党员,大学文化,高级经济师。
1971年12月—1974年任阜新矿务局铁路运输部工电段团总支书记;
1974年—1983年9月,任阜新矿务局局团委干事、办公室副主任、团委副书记、书记,共青团阜新市委常委、辽宁省委员会委员;
1983年9月任阜新矿务局工会主席、***阜新矿务局党委常委;
1984年—1988年任阜新矿务局党委副书记、党委常委、阜新矿务局思想政治研究会长;
1988年—1995年任阜新矿务局副 、兼任东梁煤矿矿长、阜新矿务局多种经营公司总经理;
1995年—2002年6月任上海煤炭交易所副总裁;
2002年6月至2005年5月任阜新矿业(集团)有限责任公司董事长、总经理,阜新市委常委、第十届全国人大代表;
2005年9月至2009年11月,任辽宁省地质矿产勘查局副 、党组成员,兼任辽宁省内蒙古白音华综合开发项目 小组副组长;
2009年12月任阜新市人民政府副 、党组成员。
2013年1月阜新市第十五届人民政府党组成员、正市级调研员,省人大代表。
八矿历任矿长名单
刘银志、姜光杰等。根据相关信息查询,平煤历任八矿机电矿长是姜光杰,1955年1月出生,河南镇平人,在职研究生学历,教授级高级工程师。
矿长是北京长城博纳影视文化有限公司出品的2009年拍摄的电视剧,由吴若甫,侯天来,白雪云等主演。
版权声明:本文内容由用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。转载请注明出处:https://www.gulizw.com/guli/131213.html