历届铁道部部长是谁?(历届铁道部部长的名字) (铁道部部长历届名单)
作者:安明雅
在线学习
2023-05-16 23:54:27
阅读:30
铁道部历任部长
滕代远(1949年10月至1965年1月)
吕正操(1965年1月至1970年撤销)
苏静(军管会主任 1967年4月至1968年7月)
猜你喜欢:
历届铁道部部长是谁?(历届铁道部部长是谁)
原铁道部末任部长盛***配合调查
傅志寰 (原中华人民共和国铁道部部长)
历任外交部长名单及简历(中国历任外交部长)
想知道咱们中国奥迪总部各个部长的名字。比如销售部部长,市场部部长,越详细越好?
谁知道历届超女十强名单?
版权声明:本文内容由用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。转载请注明出处:https://www.gulizw.com/guli/109330.html